KRS 0000025705
REGON83000500600000
NazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TYMOFEJEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TYMOFEJEWICZ
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 21 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 11, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (49)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEGABRIEL LESZEK TYMOFEJEWICZ
Wspólnik
2001-07-05
2005-05-09
NORBERT PAWEŁ TYMOFEJEWICZ
Wspólnik
2001-07-05
2011-04-21
JAN ZAWADZKI
Wspólnik
2001-07-05
2006-01-18
JUSTYNA TYMOFEJEWICZ
Wspólnik
2005-05-09
2011-04-21
ANNA TYMOFEJEWICZ
Wspólnik
2005-05-09
2007-06-15
BARBARA SAMEK
Powiernik
2007-12-21
2008-05-21
PAWEŁ SIERANT
Powiernik
2008-05-21
2011-04-21
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
JAN ZAWADZKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-05
2005-05-09
GABRIEL LESZEK TYMOFEJEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-05
2005-05-09
NORBERT PAWEŁ TYMOFEJEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-05
2011-04-21
ANNA TYMOFEJEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-18
2007-06-15
JUSTYNA TYMOFEJEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-18
2011-04-21
2001-07-05
2006-01-18
GABRIEL TYMOFEJEWICZ - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZO HANDLOWE "TYZAN" SPÓŁKA JAWNA
2006-01-18
2007-08-29
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZO HANDLOWE "TYZAN" GABRIEL TYMOFEJEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie