KRS 0000025673
NIP5570003340
REGON00086948800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 28 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1 MAJA, 2, JANIKOWO, 88 - 160, JANIKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJANUSZ ANDRZEJ FOREMSKI
Likwidator
2012-10-29
2013-03-26
RYSZARD KLEIN
Likwidator
2013-03-26
2013-08-28
ROMAN KAZIMIERZ MOCNY
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2013-08-28
EDWARD MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2008-10-01
LESZEK GRZEGORZ KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2012-03-14
JÓZEF MYŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2010-06-18
ANNA MAŁGORZATA GLANC
Członek Organu Nadzoru
2006-10-18
2013-08-28
MICHAŁ BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2010-06-18
2012-09-26
DANUTA PARTYKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-18
2013-08-28
WITOLD WÓR
Członek Organu Nadzoru
2012-09-26
2013-08-28
ANNA BROCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2005-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JERZY CHWALISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2002-08-21
LEOKADIA JADWIGA KARASZEWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-07-06
2002-08-21
ANNA BROCKA
PREZES
2005-09-15
2007-11-07
EDWARD MORAWSKI
PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE
2007-11-07
2008-10-01
EDWARD MORAWSKI
PREZES
2008-10-01
2013-03-26
ŁUCJA PIETRALA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-08-21
2013-03-26
DANUTA MARIA PARTYKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2003-07-30
ROMAN JASZCZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-30
2005-09-15
2001-07-06
2012-10-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie