KRS 0000025554
NIP9291587717
REGON97071464200000
Nazwa"KANION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKANION
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 11 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMICZNA, 2, ZIELONA GÓRA, 65-713, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #45 BUDOWNICTWO #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEZYGMUNT RYBCZYŃSKI
Wspólnik
2001-07-09
2003-07-24
250 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 100 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25000 ZŁ
GENOWEFA KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2003-07-24
2022-05-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JÓZEF GRACZYK
Likwidator
2007-07-23
2012-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ZYGMUNT RYBCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2002-03-19
MARIAN KONSTANTY KAŹMIERCZAK
PREZES
2002-03-19
2004-03-31
ZBIGNIEW EDWARD HAŁAS
PREZES ZARZĄDU
2004-03-31
2005-11-04
GENOWEFA KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-04
2007-07-23
2001-07-09
2007-07-23
"KANION" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie