KRS 0000025406
NIP7140200292
REGON00035857500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBARTOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBARTOWIE
Data rejestracji 12 lip 2001 (23 lata temu) 12 lip 2001
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSŁOWA, 20, LUBARTÓW, 21-100, LUBARTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7140200292
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBARBARA SIDOR
Pełnomocnik
2008-09-19
2020-01-09
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE TAKŻE DOKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UDIELENIEM PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWEGO WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁDZIELNI.
BARBARA SIDOR
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2008-09-19
ZOFIA GRYGLICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2007-05-08
ELŻBIETA MARIA CHABROS
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2004-06-16
AGATA DOBRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-17
2020-01-09
BEATA MAŁGORZATA ZBICIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-17
2020-01-09
MIECZYSŁAW MARIAN CZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2004-06-16
MARIAN KUBERA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2004-06-16
ANTONI MIROSŁAW MITASZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2004-06-16
MIECZYSŁAW PRZYSIADŁY
Członek Organu Nadzoru
2001-07-12
2004-06-16
ANDRZEJ JÓZEF MIDUCH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2008-09-19
ANDRZEJ JÓZEF MIDUCH
Likwidator
2018-09-11
2020-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW W SPRAWACH PRZEKAZANYCH DO ICH KOMPETENCJI PRZEZ PREZESA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM,W TEN SPOSÓB,ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
MARIA HELENA NARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-12
2008-09-19
TERESA KRYSTYNA GÓŹDŹ
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2001-07-12
2008-09-19
ANDRZEJ JÓZEF MIDUCH
PREZES ZARZĄDU
2008-09-19
2018-09-11
2001-07-12
2018-09-11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBARTOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie