KRS 0000025349
REGON63980945100000
NazwaRADZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADZYŃ
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 10 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STOCZNIOWA, 6, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAŁGORZATA ZIEMSKA
Wspólnik
2001-07-05
2003-02-13
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 30000,00ZŁ.
ŁUKASZ JAKUB PISKORSKI
Wspólnik
2003-02-13
2005-04-14
150 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 15.000 ZŁ.
ANDRZEJ STACHOWSKI
Wspólnik
2003-02-13
2005-04-14
150 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 15.000 ZŁ.
Wspólnik
2005-04-14
2018-05-10
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
63067830300000
VIOLETTA ŁAGODZIŃSKA STANIUL
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2018-05-10
JACEK CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2018-05-10
MARIA JOLANTA ANDRYCHIEWICZ CZARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2018-05-10
ALEKSANDER WOLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2003-03-19
KLAUDIUSZ ZBIGNIEW FARULEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2005-04-14
MAŁGORZATA DŻON
Członek Organu Nadzoru
2001-07-05
2005-04-14
ANDRZEJ STACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-19
2005-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDNOOSOBOWO.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA ZIEMSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2003-03-19
ŁUKASZ JAKUB PISKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-19
2005-04-14
EDWARD BIERUTA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2018-05-10
2001-07-05
2003-02-13
ŻEROMSKIEGO, 20, POZNAŃ, 60-544, POZNAŃ, POLSKA
2003-02-13
2005-04-14
STARY RYNEK, 38, POZNAŃ, 61-772, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie