KRS 0000025233
NIP6443047593
REGON27760882400000
NazwaIHC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIHC POLSKA
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 28 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KATOWICACH, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 214000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#1010B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO #1010C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD #1020B PRODUKCJA BRYKIETÓW Z WĘGLA BRUNATNEGO #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #1822 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2872Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR JANUSZ WALUK
Wspólnik
2001-07-04
2007-06-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 107.000ZŁ
KRZYSZTOF PUTO
Wspólnik
2001-07-04
2007-06-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 107.000ZŁ
WITOLD FRAGSTEIW
Wspólnik
2007-06-19
2007-09-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 214.000,00ZŁ
RAFAŁ FOLEK
Wspólnik
2007-06-19
2024-05-28
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.900,00ZŁ
MICHAŁ JERZY TOMASZEWSKI
Wspólnik
2007-09-28
2024-05-28
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.550,00ZŁ
ADAM WIESŁAW MIELCZAREK
Wspólnik
2007-09-28
2024-05-28
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.550,00ZŁ
ARTUR JANUSZ WALUK
Prokurent
2005-05-24
2007-06-19
SAMOISTNA
KRZYSZTOF PUTO
Prokurent
2006-03-15
2007-06-19
SAMOISTNA
MICHAŁ JERZY TOMASZEWSKI
Prokurent
2007-09-28
2009-11-13
SAMOISTNA
ADAM WIESŁAW MIELCZAREK
Prokurent
2007-09-28
2009-11-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR JANUSZ WALUK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2005-05-24
KRZYSZTOF PUTO
PREZES ZARZĄDU
2005-05-24
2006-03-15
JERZY SERAFIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-15
2007-06-19
WITOLD FRAGSTEIW
PREZES ZARZĄDU
2007-06-19
2007-09-28
RAFAŁ IRENEUSZ FOLEK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-28
2009-11-13
ADRIAN BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-13
2014-06-10
2001-07-04
2007-09-28
"B I M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-04
2005-05-24
DZIEWICZA, 33, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2005-05-24
2007-06-19
WŁADYSŁAWA REYMONTA, 15A, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2007-06-19
2009-11-13
SOBIESKIEGO, 2, KATOWICACH, 40-082, KATOWICACH, POLSKA
2009-11-13
2013-09-18
MATEJKI, 3, KATOWICACH, 40-086, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie