KRS 0000025224
NIP5931666838
REGON19118538500000
NazwaOILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOILER
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 19 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MALINOWSKA, 24, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5931666838
data rejestracji 03 wrz 1996
status Czynny
48114010650000228941001002
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
75114010650000228941001001
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
30116022020000000040432483
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
09116022020000000364538961
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
28116022020000000061963512
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWWspólnik
2001-07-05
2003-03-03
612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 428.400 PLN
19130012000000
MAREK KOWALSKI
Wspólnik
2001-07-05
2002-06-25
674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 471.800,00 PLN
MIROSŁAWA MARIA KOWALSKA
Wspólnik
2002-06-25
2012-01-19
963 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 481.500,00 PLN
MAREK KOWALSKI
Wspólnik
2003-03-03
2012-01-19
1.643 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 821.500,00 PLN
BEATA KATARZYNA BARCZYŃSKA
Wspólnik
2003-03-03
2006-01-25
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.000,00 PLN
IRENEUSZ WOJCIECH KOWALSKI
Wspólnik
2003-03-03
2006-01-25
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000,00 PLN
IRENA ANNA SIEMASZKO
Wspólnik
2003-03-03
2006-01-25
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.000,00 PLN
Wspólnik
2006-01-25
2012-01-19
1.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 505.000,00 ZŁ
19261913000000
MAREK KOWALSKI
Beneficjent
MAREK KOWALSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK KOWALSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2004-03-30
RYSZARD JAN KRUSZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2002-02-19
IRENEUSZ WOJCIECH KOWALSKI
WICEPREZES
2002-02-19
2004-03-30
IRENA ANNA SIEMASZKO
CZŁONEK
2003-03-03
2004-03-30
IRENA ANNA SIEMASZKO
PREZES ZARZĄDU
2004-03-30
2012-01-19
MAREK KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-25
2012-01-19
2001-07-05
2003-03-03
OILER WASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie