KRS 0000025037
NIP8730005391
REGON85000578100000
NazwaZAKŁADY GRAFICZNE "DRUKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁADY GRAFICZNE "DRUKARZ"
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 14 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRACI SAKÓW, 5, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1811Z DRUKOWANIE GAZET #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWKAZIMIERA TYTRO
Wspólnik
2001-07-24
2017-12-14
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500,00 ZŁ
WACŁAW REMPAŁA
Wspólnik
2001-07-24
2014-07-03
13 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 6,500.00 ZŁOTYCH
ROMAN KAZIMIERSKI
Wspólnik
2001-07-24
2012-05-14
13 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 6,500.00 ZŁOTYCH
KAZIMIERA TYTRO
Likwidator
2017-04-04
2017-12-14
MAŁGORZATA GRUSZECKA
Likwidator
2017-04-04
2017-12-14
JERZY STEC
Członek Organu Nadzoru
2005-06-27
2011-11-18
STANISŁAW BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2005-06-27
2008-05-29
WACŁAW REMPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-24
2011-11-18
WACŁAW REMPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-09-09
ROMAN KAZIMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2011-11-18
JÓZEF KRAS
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2005-06-27
JERZY WALNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-09
2005-06-27
GRAŻYNA BODZIOCH
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2011-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
KAZIMIERA TYTRO
PREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2017-04-04
MAŁGORZATA GRUSZECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2015-07-02
JERZY STEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-24
2005-06-27
ELŻBIETA BIERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-27
2008-05-29
WACŁAW BŁANEK
CZŁONNEK ZARZĄDU
2008-05-29
2016-12-22
2001-07-24
2004-03-19
ZAKŁADY GRAFICZNE "DRUKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
2004-03-19
2017-04-04
ZAKŁADY GRAFICZNE "DRUKARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-24
2010-01-29
BRODZIŃSKIEGO, 1, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie