KRS 0000025014
NIP9581382343
REGON19255966900000
Nazwa"WŁADYSŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWŁADYSŁAW
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 04 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6330 USŁUGI TURYSTYCZNEWŁADYSŁAW KREYCHY
Wspólnik
2001-07-03
2018-06-04
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
YEVHENIYA DRAHANCHUK
Wspólnik
2001-07-03
2018-06-04
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
NINA SKUYBIDA
Wspólnik
2001-07-03
2018-06-04
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
IRYNA SHEVCHENKO
Wspólnik
2001-07-03
2018-06-04
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
1969-08-19
YEVA REZANOVYCH
Wspólnik
2001-07-03
2018-06-04
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
NINA SKUYBIDA
PREZES
2001-07-03
2018-06-04
YEVA REZANOVYCH
ZASTĘPCA PREZESA
2001-07-03
2018-06-04
IRYNA SHEVCHENKO
CZŁONEK
2001-07-03
2018-06-04
1969-08-19
WŁADYSŁAW KREYCHY
CZŁONEK
2001-07-03
2018-06-04
OKSANA MALASHEVYCH
CZŁONEK
2001-07-03
2018-06-04
2001-07-03
2012-03-02
KPT. MACIEJEWICZA, 1B, GDYNIA, 81-189, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie