KRS 0000025006
NIP6262654562
REGON27751803800000
NazwaJATEX FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJATEX FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 31 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 12, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6262654562
data rejestracji 02 sie 2001
status Czynny
78194010763234513300020000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
79194010763234513300000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
66102023680000210202797967
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
17102023680000270202777118
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
58102023130000330205889219
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWMACIEJ ARTUR STACHOWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF JAROSŁAW KORCZ
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF JAROSŁAW KORCZ
Beneficjent
KRZYSZTOF JAROSŁAW KORCZ
Wspólnik
2001-08-01
2012-01-31
826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 413.000,00 PLN
MACIEJ ARTUR STACHOWICZ
Wspólnik
2001-08-01
2012-01-31
348 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 174.000,00
JERZY MAREK KORCZ
Wspólnik
2001-08-01
2012-01-31
826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 413.000,00 PLN
MACIEJ ARTUR STACHOWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
AKCJE NA OKAZICIELA SERII B, DAJĄCE PRAWO DO DYWIDENDY
KRZYSZTOF JAROSŁAW KORCZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
AKCJE NA OKAZICIELA SERII B, DAJĄCE PRAWO DO DYWIDENDY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JERZY MAREK KORCZ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2012-01-31
KRZYSZTOF JAROSŁAW KORCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2012-01-31
MACIEJ ARTUR STACHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2012-01-31
WOJCIECH JERZY KORCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-17
2012-01-31
2001-08-01
2002-01-09
DWORCOWA, 16, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie