KRS 0000024742
NIP1132273652
REGON01655193400000
NazwaALMANACH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALMANACH CONSULTING
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 18 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TARGOWA, 20A, WARSZAWA, 03-731, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCHDANIELA EWA PIESAK
Wspólnik
2001-07-06
2013-09-23
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000 ZŁOTYCH
GŁÓWNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH "ENERGOPROJEKT"
Wspólnik
2001-07-06
2006-08-21
425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ. 425.000
000020563
ALICJA DZIENISZEWSKA
Wspólnik
2007-04-26
2013-09-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
MARIANNA JADWIGA ŚLEDZIŃSKA
Wspólnik
2007-04-26
2013-09-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-09-23
2014-09-18
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH
27267052800000
DANIELA EWA PIESAK
Likwidator
2005-08-18
2006-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
DANIELA EWA PIESAK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2005-08-18
ALICJA DZIENISZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2005-08-18
DANIELA EWA PIESAK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-07
2014-01-28
ALICJA DZIENISZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-07
2014-01-28
GRAŻYNA NELIP
PREZES ZARZĄDU
2014-01-28
2014-09-18
2001-07-06
2005-08-18
ALMANACH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-18
2006-07-07
ALMANACH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-07-06
2002-01-16
TERESPOLSKA, 4, WARSZAWA, 03-813, WARSZAWA, POLSKA
2002-01-16
2002-05-07
SMOLNA, 50, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
2002-05-07
2011-05-31
SOLEC, 50, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
2011-05-31
2013-12-04
AL. JANA PAWŁA II, 70, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie