KRS 0000024714
NIP5422682237
REGON05172076600000
NazwaSTOWARZYSZENIE DOŚWIADCZONYCH KIEROWCÓW "KOLOR - TAXI"
Krótka nazwaDOŚWIADCZONYCH KIEROWCÓW "KOLOR - TAXI"
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 01 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KRAKOWSKA, 17, BIAŁYSTOK, 15-875, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWIKTOR KAZIMIERUK
Likwidator
2016-09-29
2017-06-01
DAWID KWAŚNIEWSKI
Likwidator
2016-09-29
2017-06-01
TOMASZ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-05-24
WOJCIECH OKUŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-05-24
FRANCISZEK ZABOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2005-02-24
RYSZARD MAREK STASIUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2005-02-24
ZBIGNIEW HENRYK SIDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2008-05-06
ADAM KOLESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2008-05-06
WIESŁAW KORBUT
Członek Organu Nadzoru
2006-04-13
2010-04-26
BOGDAN KUJAWA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-06
2013-05-14
ROBERT MAREK KLESZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-06
2009-04-17
JÓZEF SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-17
2010-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU, A ZARAZEM STOWARZYSZENIA SĄ: -PREZES JEDNOOSOBOWO, -WICEPREZES JEDNOOSOBOWO, -ALBO JEDNOCZEŚNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W ZAKRESIE UDZIELONEGO MU UMOCOWANIA.
JAROSŁAW STANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2001-12-18
HENRYK FRANCISZEK IGNACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2001-12-18
LEON WRÓBLEWSKI
WICEPREZES
2001-12-18
2002-05-24
MIROSŁAW KORBUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2001-12-18
LEON PANASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2002-05-24
JÓZEF SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2002-05-24
MAREK MILATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2005-02-24
WITOLD WOŁOWICZ
WICEPREZES
2004-09-20
2005-02-24
WOJCIECH HALICKI
PREZES
2004-09-20
2005-02-24
ANTONI ADAM ŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-24
2006-04-13
2001-07-09
2001-12-18
STOWARZYSZENIE "KOLOR TAXI"
2001-07-09
2001-12-18
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 6B, BIAŁYSTOK, 15-888, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie