KRS 0000024683
NIP6920000415
REGON00039383800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W POLKOWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W POLKOWICACH
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 16 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GŁOGOWSKA, 19, POLKOWICE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6920000415
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARYSZARD SZCZEPAN MALKUT
Likwidator
2019-10-23
2020-06-16
RYSZARD SZCZEPAN MALKUT
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2007-01-24
KAROLINA PTASZYŃSKA FRĄCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-06-13
MARIA ZACHAREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-06-13
KAZIMIERZ JANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-06-13
ZOFIA MARIANNA NOGACKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2011-06-28
JERZY TEKLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2015-09-09
MARIA ŻYNKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2007-07-27
JÓZEFA FABIAN
Członek Organu Nadzoru
2015-09-09
2020-06-16
JERZY TEKLIK
Członek Organu Nadzoru
2019-05-30
2020-06-16
WŁADYSŁAW SZCZYRBATY
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2020-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZAREJESTROWANY W REJESTRZE SPÓŁDZIELNI
EUGENIUSZ WEŁYGAN
PREZES ZARZĄDU
2001-07-03
2007-01-24
IRENA HRYWNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-03
2019-10-23
RYSZARD SZCZEPAN MALKUT
PREZES ZARZĄDU
2007-01-24
2019-10-23
2001-07-03
2019-10-23
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W POLKOWICACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie