KRS 0000024513
REGON81052422000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO-HANDLOWE "SŁUŻBA DROGOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO-HANDLOWE "SŁUŻBA DROGOWA"
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 09 wrz 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOGUSŁAWSKIEGO, 5, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4523B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH #4544A MALOWANIE #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNEMICHAŁ WIESŁAW GÓRNICKI
Wspólnik
2001-07-02
2002-09-09
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900,-ZŁ.
MICHAŁ GRZEGORZ BEDNARSKI
Wspólnik
2001-07-02
2002-09-09
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700,-ZŁ.
EWA LIDIA GÓRNICKA
Likwidator
2001-11-20
2002-09-09
MICHAŁ WIESŁAW GÓRNICKI
Likwidator
2001-11-20
2002-09-09
MICHAŁ GRZEGORZ BEDNARSKI
Likwidator
2001-11-20
2002-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANY JEST UDZIAŁ PREZESA SPÓŁKI I JEDNEGO Z V-CE PREZESÓW.
MICHAŁ WIESŁAW GÓRNICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2001-11-20
EWA LIDIA GÓRNICKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2001-11-20
MICHAŁ GRZEGORZ BEDNARSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-07-02
2001-11-20
2001-07-02
2001-08-09
PRZEDSIĘBIORSTO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "SŁUŻBA DROGOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-09
2001-11-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "SŁUŻBA DROGOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie