KRS 0000024488
NIP5422094003
REGON05047057000000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA RODZIN KATOLICKICH
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA RODZIN KATOLICKICH
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 02 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WARSZAWSKA, 46A, BIAŁYSTOK, 15-077, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWAJANINA MROZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2002-07-29
ZENON MIECZYSŁAW POLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2008-09-02
WIESŁAWA ŚWIERZBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2005-07-01
STANISŁAW SZCZEPURA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2008-09-02
WŁADYSŁAW SŁUCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2002-07-29
JAN OLEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2008-09-02
JÓZEF GARBACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2005-07-01
GRAŻYNA BORSUKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2005-07-01
ZYGMUNT ANTONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2008-09-02
BOGUMIŁA KONDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2008-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
TERESA ILKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2001-10-24
WOJCIECH KUŹMICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2004-10-20
WOJCIECH KUŹMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-20
2007-06-20
MARIANNA JADWIGA PRZESTRZELSKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2001-06-29
2003-08-12
MARIANNA JADWIGA PRZESTRZELSKA
WICEPREZES
2003-08-12
2008-09-02
ZENON PIKUS
WICEPREZES
2001-10-24
2007-06-20
ANNA GRABOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2008-09-02
KRYSTYNA PIKUS
WICEPREZES
2007-06-20
2008-09-02
2001-06-29
2002-07-29
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZEDNOŚCIOWO- KREDYTOWA RODZIN KATOLICKICH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie