KRS 0000024422
REGON47246865400000
NazwaGE INDUSTRIAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGE INDUSTRIAL SYSTEMS
Data rejestracji 04 lip 2001 (23 lata temu) 04 lip 2001
Data usunięcia 22 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LODOWA, 88, ŁÓDŹ, 92- 313, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAGENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V.
Wspólnik
2001-07-04
2004-03-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-03-24
2007-02-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
07234796300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
THERESE ALFRED ASMAR
PREZES ZARZĄDU
2001-07-04
2003-07-18
PIOTR TOMASZ SZKUTNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-04
2003-06-12
CHRISTOPHER FRANZ BIEDERMANN
PREZES ZARZĄDU
2003-07-18
2005-05-24
SŁAWOMIR REJMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-24
2006-02-27
IZABELA MARIA POST
PREZES ZARZĄDU
2006-02-27
2007-02-22
KRYSTYNA WIESŁAWA CIEŚLAK JASTRZĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-04
2003-07-18
2001-07-04
2003-05-14
GE POWER CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie