KRS 0000023947
REGON47101591000000
NazwaFIRMA WERYFIKACYJNO-OBRACHUNKOWA "WERBIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA WERYFIKACYJNO-OBRACHUNKOWA "WERBIL"
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 29 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 112, ŁÓDŹ, 90-508, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50020,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEHENRYK KOWALCZYK
Wspólnik
2001-07-09
2004-11-29
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.490 ZŁOTYCH (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT)
KRZYSZTOFA POLAK
Wspólnik
2001-07-09
2004-11-29
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.490 ZŁOTYCH (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT)
DANUTA PSZCZOŁA
Wspólnik
2001-07-09
2002-09-20
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 6.400 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA)
JADWIGA WOŁOS
Wspólnik
2001-07-09
2004-11-29
11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 6.710 ZŁOTYCH (SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET DZIESIĘĆ)
MARIA TERESA WNĘK
Wspólnik
2002-09-20
2004-11-29
1/3 SZESNASTU UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z TADEUSZEM PSZCZOŁĄ I ANNĄ DOROTĄ RYBOWSKĄ O WARTOŚCI 9.760 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁ
TADEUSZ PSZCZOŁA
Wspólnik
2002-09-20
2004-11-29
1/3 SZESNASTU UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARIĄ TERESĄ WNĘK I ANNĄ DOROTĄ RYBOWSKĄ O WARTOŚCI 9.760 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁ
ANNA DOROTA RYBOWSKA
Wspólnik
2002-09-20
2004-11-29
1/3 SZESNASTU UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARIĄ TERESĄ WNĘK I TADEUSZEM PSZCZOŁĄ O WARTOŚCI 9.760 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁ
KRZYSZTOFA POLAK
Likwidator
2004-06-24
2004-11-29
JADWIGA SZCZEPAŃSKA
Likwidator
2004-06-24
2004-11-29
JANINA ZAMOJSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2004-11-29
PIOTR DACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2004-11-29
JADWIGA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-09-20
JADWIGA WOŁOS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2004-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZEŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRZEKRACZA 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH
DANUTA PSZCZOŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2002-09-20
KRZYSZTOFA POLAK
WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2001-07-09
2004-06-24
JADWIGA SZCZEPAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-20
2004-06-24
2001-07-09
2004-06-24
FIRMA WERYFIKACYJNO-OBRACHUNKOWA "WERBIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie