KRS 0000023665
REGON63052207300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-BUDOWLANE "SPRZĘTO-BUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-BUDOWLANE "SPRZĘTO-BUD"
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 18 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GOLĘCIŃSKA, 9, POZNAŃ, 60-626, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5162 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMAREK CZESŁAW GUMIENNY
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2001-08-28
CZESŁAW KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2001-08-28
WITOLD JÓZEF NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-11-18
JAN MIKOŁAJ MROWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2001-08-28
MAREK LUDWIK BAUMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2001-08-28
MICHAŁ TOMASZ AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-10-20
PRZEMYSŁAW IGNACY MEISSNER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2003-10-20
ANDRZEJ PAWEŁ KAPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-20
2005-11-18
MACIEJ WOJCIECH SCHNEIDER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-20
2005-11-18
ORGAN REPREZENTACJIPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-BUDOWLANE "SPRZĘTO-BUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 1 DO 3 OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CYRYL ADAM EDER
WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2001-08-28
KRZYSZTOF STANISŁAW NOWAK
PREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-28
2005-11-18
URSZULA BARBARA DEPCZYŃSKA
PREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2001-08-28
2001-06-28
2001-08-31
OSIEDLE SRARE ŻEGRZE, 112, POZNAŃ, 61-249, POZNAŃ, POLSKA
2001-08-31
2002-10-04
OSIEDLE STARE ŻEGRZE, 112, POZNAŃ, 61-249, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie