KRS 0000023479
NIP9590913082
REGON29074357800000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA "ŚWIĘTOKRZYSKA"
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA "ŚWIĘTOKRZYSKA"
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 31 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Adres ZAGÓRSKA, 20, KIELCE, 25-355, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEJANINA SYPNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2006-12-06
MARIA ZBIGNIEWA PAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2010-07-29
EWA CZERNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2003-11-20
JOLANTA TUTAJ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2019-10-31
GRAŻYNA DOSTAŁ
Członek Organu Nadzoru
2014-11-13
2019-10-31
DOROTA MONIKA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2007-06-28
RAFAŁ SZCZUKOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-10-21
ANNA GRUDZIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-06
2019-10-31
EWA LITWINEK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-06
2010-07-29
MARIAN ŚNIEGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2004-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA KASĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
BARBARA GRAŻYNA BRENZEL
PREZES
2001-06-28
2005-10-18
ROMAN KRZYSZTOFIAK
WICEPREZES
2001-06-28
2003-11-20
HENRYKA CHROBOT
WICEPREZES
2001-06-28
2005-10-18
HENRYKA CHROBOT
PREZES
2005-10-18
2019-10-31
EWA CZERNIAK
WICEPREZES
2003-11-20
2006-03-31
BARBARA KOCZANOWSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZAJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU
2006-03-31
2009-11-06
BARBARA KOCZANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-06
2019-10-31
ANNA PIETRZYK
WICEPREZES
2006-03-31
2012-12-07
MARZENA KOWALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-07
2019-10-31
2001-06-28
2014-05-16
SPÓŁDZIELNIA
2001-06-28
2004-04-15
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W Z.O.Z. KIELCE
2001-06-28
2008-01-22
SZYMANOWSKIEGO, 6, KIELCE, 25-361, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie