KRS 0000023260
REGON39060908400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMAT - BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMAT - BIS"
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 05 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 37 D, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #45 BUDOWNICTWO #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁYPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-09
2019-12-05
7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ KWOCIE 700.000 ZŁ (SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
390237553
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ROMUALD DROZDOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-07-09
2002-10-21
JERZY NIWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-07-09
2001-12-31
WIESŁAW TRACZ
WICEPREZES
2001-12-31
2003-02-28
WIESŁAW TRACZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2003-08-28
BRONISŁAW SĘGA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-10-21
2003-02-28
JAROSŁAW EDWARD NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2004-09-17
MICHAŁ JAN TRAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-17
2018-03-02
2001-07-09
2001-09-18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie