KRS 0000023229
NIP7240003651
REGON00067468400000
NazwaPRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁODZI
Krótka nazwaPRODUKCYJNO-HANDLOWA SPOŻYWCÓW W ŁODZI
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 12 mar 2015 12 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres AL. PIŁSUDSKIEGO, 145 D, ŁÓDŹ, 92-332, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHJADWIGA SZCZĘSNA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-08-30
JANUSZ BOROWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-08-29
WIESŁAW SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2002-08-29
MARIANNA ZENOBIA NOWOCIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-08-30
STANISŁAW GRZELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2005-08-30
MARIA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2005-08-30
DANUTA URSZULA BINIEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2005-08-30
BARBARA IDZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2005-08-30
MARIA ZAJDEL
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2005-08-30
IRENA HENRYKA DZIERŻAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2015-03-12
TADEUSZ ROMAN
Powiernik
2005-10-31
2015-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.
ANDRZEJ EUGENIUSZ SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2001-06-28
2004-01-30
JANUSZ STANISŁAW LICHOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2001-06-28
2004-01-30
WIESŁAWA MARIA KAŁUŻNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2006-11-17
JANUSZ STANISŁAW LICHOCKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2005-03-23
JANUSZ GOŁYGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-23
2005-05-09
STANISŁAW MAREK BAJOR
PREZES ZARZĄDU
2005-05-09
2005-08-30
JOLANTA PIOTROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2006-11-17
IWONA KRAWCZYŃSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU NA CZAS PROWADZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
2006-11-17
2015-03-12
2001-06-28
2015-03-12
SPÓŁDZIELNIA
2001-06-28
2015-03-12
PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁODZI
2001-06-28
2015-03-12
AL. PIŁSUDSKIEGO, 145 D, ŁÓDŹ, 92-332, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-06-28
2015-03-12
1581A - PRODUKCJA PIECZYWA
2001-06-28
2015-03-12
1581B - PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH
2001-06-28
2015-03-12
1582Z - PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO
2001-06-28
2015-03-12
1585Z - PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH
2001-06-28
2015-03-12
1513A - PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI
2001-06-28
2015-03-12
5211Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie