KRS 0000023093
NIP5222610799
REGON01729900000000
Nazwa"NAWIGATOR NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAWIGATOR NET
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 06 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABIAŃSKA, 11, WARSZAWA, 01-472, WARSZAWA 49, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 234000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6420D RADIOKOMUNIKACJAMARIUSZ STANISŁAW BUGAJSKI
Wspólnik
2001-07-03
2001-09-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)ZŁOTYCH
RYSZARD KRÓLIKOWSKI
Wspólnik
2001-07-03
2001-09-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)ZŁOTYCH
WOJCIECH ZDZISŁAW FILIPIAK
Wspólnik
2001-07-03
2003-10-20
117 (STO SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET) , O ŁACZNEJ WARTOŚCI 58.500 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET)
IRENA SZYMANIUK
Wspólnik
2001-07-03
2002-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)ZŁOTYCH
DANUTA WARYWODA
Wspólnik
2001-09-19
2002-08-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
EWA TERESA KRÓLIKOWSKA
Wspólnik
2001-09-19
2016-12-06
117 (STO SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET) , O ŁACZNEJ WARTOŚCI 58.500 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET)
RENATA ANNA HUDYMA
Wspólnik
2002-02-12
2003-10-20
117 (STO SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET) , O ŁACZNEJ WARTOŚCI 58.500 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET)
MARIA MARCZAK
Wspólnik
2002-08-24
2012-03-30
117 (STO SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET) , O ŁACZNEJ WARTOŚCI 58.500 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET)
TOMASZ GRZEGORZ JAROS
Wspólnik
2003-10-20
2012-03-30
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.500 ZŁOTYCH
RYSZARD KRÓLIKOWSKI
Wspólnik
2003-10-20
2016-12-06
351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.500 ZŁOTYCH
RYSZARD KRÓLIKOWSKI
Likwidator
2015-10-05
2016-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIUSZ STANISŁAW BUGAJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-03
2001-09-19
RYSZARD KRÓLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2001-09-19
WOJCIECH ZDZISŁAW FILIPIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2003-12-30
EWA TERESA KRÓLIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2002-02-12
DANUTA WARYWODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2002-02-12
RYSZARD KRÓLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-12
2015-10-05
MARIA MARCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-24
2012-03-30
TOMASZ GRZEGORZ JAROS
WICE PREZES ZARZĄDU
2003-10-20
2012-03-30
MARIUSZ STANISŁAW BUGAJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-12
2002-08-24
2001-07-03
2001-10-11
"API NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
2001-10-11
2002-02-12
"API NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-12
2015-10-05
"NAWIGATOR NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie