KRS 0000022719
NIP5210448100
REGON01019791100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TARGFORT" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BOJEWSKI, KRYSTYNA DOMAŃSKA, WŁADYSŁAW ŁOJCHA ANNA ŁOJCHA, TF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TARGFORT" RYSZARD BOJEWSKI, KRYSTYNA DOMAŃSKA, WŁADYSŁAW ŁOJCHA ANNA ŁOJCHA, TF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 19 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MYŚLIBORSKA, 42, WARSZAWA, 03-185, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIRYSZARD WALDEMAR BOJEWSKI
Wspólnik
2001-06-27
2018-09-19
WALDEMAR DOMAŃSKI
Wspólnik
2001-06-27
2010-05-07
PIOTR MACIEJ ŁOJCHA
Wspólnik
2001-06-27
2012-01-18
WŁADYSŁAW PAWEŁ ŁOJCHA
Wspólnik
2001-06-27
2018-09-19
BARBARA BURSIAK BOJEWSKA
Wspólnik
2001-06-27
2003-07-15
KRYSTYNA IWONA DOMAŃSKA
Wspólnik
2001-06-27
2003-07-15
MARIA BOGUSŁAWA ŁOJCHA
Wspólnik
2001-06-27
2007-05-22
KRYSTYNA IWONA DOMAŃSKA
Wspólnik
2010-05-07
2018-09-19
ANNA ŁOJCHA
Wspólnik
2001-06-27
2018-09-19
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ UPRAWNIENI WSPÓLNICY JEDNOOSOBOWO, WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY POD FIRMĄ TF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANY SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTA. OSOBY REPREZENTUJĄCE TF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: CZŁONEK ZARZĄDU - KRYSTYNA IWONA DOMAŃSKA, PESEL 57010903582 CZŁONEK ZARZĄDU - WŁADYSŁAW PAWEŁ ŁOJCHA, PESEL 45032202794 PROKURENT - RYSZARD WALDEMAR BOJEWSKI, PESEL 52072006536 PROKURENT - ANNA ŁOJCHA, PESEL 66092701447
RYSZARD WALDEMAR BOJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-27
2018-09-19
ANNA ŁOJCHA
Członek Organu Reprezentacji
2012-01-18
2018-09-19
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-09
2018-09-19
36012783600000
WALDEMAR DOMAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-27
2010-05-07
PIOTR MACIEJ ŁOJCHA
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-27
2012-01-18
WŁADYSŁAW PAWEŁ ŁOJCHA
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-27
2018-09-19
KRYSTYNA IWONA DOMAŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-07
2018-09-19
2001-06-27
2003-07-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TARGFORT" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BOJEWSKI, WALDEMAR DOMAŃSKI, PIOTR ŁOJCHA, WŁADYSŁAW ŁOJCHA, BARBARA BURSIAK-BOJEWSKA, KRYSTYNA DOMAŃSKA, ANNA ŁOJCHA I MARIA ŁOJCHA
2003-07-15
2007-05-22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TARGFORT" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BOJEWSKI, WALDEMAR DOMAŃSKI, PIOTR ŁOJCHA, WŁADYSŁAW ŁOJCHA, ANNA ŁOJCHA I MARIA ŁOJCHA
2007-05-22
2010-05-07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TARGFORT" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BOJEWSKI, WALDEMAR DOMAŃSKI, PIOTR ŁOJCHA, WŁADYSŁAW ŁOJCHA, ANNA ŁOJCHA
2010-05-07
2012-01-18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TARGFORT" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BOJEWSKI, KRYSTYNA DOMAŃSKA, PIOTR ŁOJCHA, WŁADYSŁAW ŁOJCHA, ANNA ŁOJCHA
2012-01-18
2015-06-09
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TARGFORT" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BOJEWSKI, KRYSTYNA DOMAŃSKA, WŁADYSŁAW ŁOJCHA, ANNA ŁOJCHA
2015-06-09
2015-06-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TARGFORT" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD BOJEWSKI, WŁADYSŁAW ŁOJCHA ANNA ŁOJCHA, TF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-27
2012-12-20
MYŚLIBORSKA, 64, WARSZAWA, 03-185, WARSZAWA, POLSKA
Km 1287/21
2022-05-06
2023-02-08
12994.24 PLN
II Nc 4345/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie