KRS 0000022643
REGON63977476400000
Nazwa"POL - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOL - BUD
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 20 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBORNICKA, 338, POZNAŃ, 60-689, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #551 USŁUGI HOTELARSKIE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7440Z REKLAMA #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #8514 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAKRYSTYNA TERESA WARCHALEWSKA
Prokurent
2001-06-25
2007-02-05
SAMODZIELNA
GRAŻYNA HUMSKA
Prokurent
2001-06-25
2007-02-05
SAMODZIELNA
STEFAN RYDZEWSKI
Likwidator
2007-02-05
2007-11-20
STEFAN WŁODZIMIERZ RYDZEWSKI
Wspólnik
2001-06-25
2007-11-20
20 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
JÓZEF TUROSTOWSKI
Wspólnik
2001-06-25
2007-02-05
20 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 2.000,00 ZŁ
STANISŁAWA ANTONINA TUROSTOWSKA
Wspólnik
2007-02-05
2007-11-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED SĄDEM I POZA NIM.
STEFAN WŁODZIMIERZ RYDZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-25
2007-02-05
JÓZEF TUROSTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2007-02-05
2001-06-25
2007-02-05
"POL - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie