KRS 0000022420
REGON00050425500000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOSIOWIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOSIOWIE
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 30 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GŁÓWNA, 123 B, ŁOSIÓW, 49-330, ŁOSIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANELESZEK PIOTR MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
EDWARD KUKUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
RYSZARD BOCZAR
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
JERZY KOCHLER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
LECH MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
MIECZYSŁAW ADASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
JAN WAROWY
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
KRZYSZTOF BAUCZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
MICHAŁ NESTEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2004-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
FRANCISZEK SMOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-25
2004-12-30
JAN WYSKIDA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-06-25
2002-08-27
STANISŁAW GABRUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2004-12-30
ELŻBIETA BIELECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2003-07-17
ALICJA MONETA KAMOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-17
2004-12-30
REGINA PIETRUSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-17
2004-12-30
2001-06-25
2004-06-02
BANK SPÓŁDZIELCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie