KRS 0000022360
REGON93254104200000
NazwaSORBENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSORBENT
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 14 lip 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUKUCZKI, 6, WROCŁAW, 50-570, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7525Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5540Z BARY #5530A RESTAURACJE #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJROBERT MAKSYMILIAN SIBILAK
Wspólnik
2001-06-25
2002-03-21
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 400 ZŁ (TYSIĄC CZTERYSTA ZŁOTYCH)
ARKADIUSZ ROBERT WNĘK
Wspólnik
2001-06-25
2004-07-14
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100 (DWA TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH
PAWEŁ SOŁTYSIAK
Wspólnik
2001-09-27
2004-07-14
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100 (DWA TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH
ARKADIUSZ ROBERT WNĘK
Likwidator
2003-02-25
2004-07-14
PAWEŁ SOŁTYSIAK
Likwidator
2003-02-25
2004-07-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM ODDZIELNIE PROKURENTEM. JEŻELI WYBRANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ARKADIUSZ WNĘK
PREZES
2001-06-25
2003-02-25
PAWEŁ SOŁTYSIAK
WICEPREZES
2001-06-25
2003-02-25
2001-06-25
2003-02-25
SORBENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-25
2002-03-21
FABRYCZNA, 12, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie