KRS 0000022289
NIP8371613801
REGON01721011200000
Nazwa"SOEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOEKO
Data rejestracji 26 cze 2001 (23 lata temu) 26 cze 2001
Data usunięcia 31 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. 600 LECIA, 90, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #3410E PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO CELÓW SPECJALNYCHOZU OSÓBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIAGMINA MIASTO SOCHACZEW
Wspólnik
2001-06-26
2023-01-31
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
000525984
Wspólnik
2002-11-13
2023-01-31
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 790.000 ZŁOTYCH
01733226900000
"NOWA TECHNOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-26
2002-11-13
79 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
008002910
ELŻBIETA BOŻENNA BIZAN
Prokurent
2003-12-18
2023-01-31
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOŻENA IWONA MILEWCZYK
Prokurent
2002-05-14
2002-09-06
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ANDRZEJ ROMAN WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2023-01-31
JOANNA ALEKSANDRA BRAULIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-05-14
MARTA ANNA DOKTORSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-05-14
KATARZYNA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2023-01-31
BOGUSŁAW MIODUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2002-09-06
JOLANTA MARIA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-06
2023-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD: A) PREZES ZARZĄDU-REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO B) WICEPREZES-REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PROKURA NIE ZOSTAŁA USTANOWIONA)
DARIUSZ WOJDAT
PREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2002-09-06
KRZYSZTOF BOGDAN PTASIŃSKI
WICEPREZES
2001-06-26
2022-09-19
BOŻENA IWONA MILEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2003-12-18
BOGUSŁAW KAZIMIERZ WOŚ
PREZES
2003-12-18
2022-09-19
2001-06-26
2022-09-19
"SOEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-26
2002-09-06
600-LECIA, 90, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
2002-09-06
2002-11-13
AL. 600 LECIA, 90, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie