KRS 0000022232
REGON35715044400000
NazwaATTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaATTYKA
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 23 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ASNYKA, 3, KRAKÓW, 31-144, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 181000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAFRANK CAIRNS
Wspólnik
2001-06-25
2005-02-18
362 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.000 ZŁ
ZOFIA MADEJ
Wspólnik
2005-02-18
2006-05-23
362 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 181.000 ZŁ
KRZYSZTOF LABE
Prokurent
2001-06-25
2001-12-07
ODDZIELNA
ZOFIA MADEJ
Likwidator
2005-07-29
2006-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA I PODPISUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ NATOMIAST SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWAĆ DWUOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE- CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. USTANOWIONA PROKURA ODDZIELNA.
FRANK CAIRNS
PREZES ZARZĄDU
2001-06-25
2005-02-18
ZOFIA MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-18
2005-07-29
2001-06-25
2005-07-29
ATTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie