KRS 0000022213
REGON01614665900000
NazwaMAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROMAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROMAZ"
Data rejestracji 26 cze 2001 (23 lata temu) 26 cze 2001
Data usunięcia 27 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORKOWA, 163, WARSZAWA, 04-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEJAN WALENTY PAŁDYNA
Likwidator
2004-05-18
2005-07-27
MAŁGORZATA STAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2005-07-27
KATARZYNA SAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2005-07-27
BOŻENA RUDNICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2005-07-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN WALENTY PAŁDYNA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2004-05-18
BARBARA MARIA KUJAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-26
2004-05-18
2001-06-26
2004-05-18
MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROMAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie