KRS 0000022053
NIP5881943826
REGON19200367600000
Nazwa"WORD ART. INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWORD ART. INTERNATIONAL
Data rejestracji 23 cze 2001 (23 lata temu) 23 cze 2001
Data usunięcia 18 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FIELDORFA, 13, GDAŃSK, 80-041, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)JAROSŁAW SKIENDZIEL
Wspólnik
2001-06-23
2006-07-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
ALEKSANDRA KARNOWSKA
Wspólnik
2001-06-23
2006-07-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
MACIEJ WIKTOR KONICKI
Wspólnik
2006-07-05
2017-04-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ROBERT KRZYSZTOF FANGEROG
Prokurent
2002-01-08
2017-04-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ALEKSANDRA KARNOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-23
2006-07-05
JAROSŁAW SKIENDZIEL
PREZES ZARZĄDU
2001-06-23
2006-07-05
MACIEJ WIKTOR KONICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-05
2014-01-15
JANUSZ STANISŁAW SKURA
WICE - PREZES
2006-07-05
2016-04-05
2001-06-23
2012-10-26
BĄDKOWSKIEGO, 55, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie