KRS 0000021876
REGON67066049900000
NazwaPEBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPEBEK
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 19 cze 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODRODZENIA, 3/5, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3259600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4523B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIEDWARD JASTRZĘBSKI
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 - ZŁ
RYSZARD KACZOREK
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 -ZŁ
WIESŁAW LESISZ
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 -ZŁ
ROMAN MEDER
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 -ZŁ
MIECZYSŁAW STAWIARZ
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 -ZŁ
JERZY STANISŁAW WILUSZ
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 -ZŁ
RYSZARD ANDRZEJ WIKTOROWICZ
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 -ZŁ
STANISŁAW EDWARD WITKOWSKI
Wspólnik
2001-06-28
2005-04-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 -ZŁ
TCHAS SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OSTRAWIE W CZECHACH
Wspólnik
2005-04-11
2007-03-22
4 333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 599 800 ZŁ
Wspólnik
2007-03-22
2008-06-19
65.192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.259.600,- PLN
07239297500000
ZDENEK KACINSKY
Członek Organu Nadzoru
2005-04-11
2008-06-19
RYSZARD KACZOREK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-03
2007-06-05
RADOMIR JEKIELEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-03
2008-06-19
KAREL KUBALA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-14
2008-06-19
JAROSLAV HLOZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-11
2006-07-03
PRZEMYSŁAW STANISŁAW WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2008-02-14
WIESŁAW GUSTAW LESISZ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-11
2006-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JERZY STANISŁAW WILUSZ
WICEPREZES
2001-06-28
2006-07-03
JAROSLAV SEHNAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-11
2006-07-03
JAROSLAV SEHNAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-22
2007-03-22
JAROSLAV SEHNAL
PREZES ZARZĄDU
2007-03-22
2007-06-05
PAVEL BOHAĆEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-03
2008-01-08
VIT DOSTAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-03
2006-09-22
KRZYSZTOF STANISŁAW GALEJ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-22
2007-03-22
IVO SAMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-05
2008-06-19
RYSZARD KACZOREK
PREZES
2001-06-28
2006-07-03
JAROSLAV SEHNAL
PREZES ZARZĄDU
2006-07-03
2006-09-22
2001-06-28
2005-04-11
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO W RADOMIU "PEBEK - UNIBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie