KRS 0000021736
NIP5213159744
REGON01730050700000
Nazwa"FLOYD PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFLOYD PRESS
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 25 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOŻA, 39, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213159744
data rejestracji 24 sie 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGIWOJCIECH GRABOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF TOMASZ HADRAJEWSKI
Beneficjent
PIOTR KOLUCH
Beneficjent
PIOTR KOLUCH
reprezentant
PIOTR KOLUCH
Wspólnik
2001-07-30
2021-02-25
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
KATARZYNA ELŻBIETA ZAREMBA SZADKOWSKA
Wspólnik
2001-07-30
2001-12-07
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
BOŻENA HARDEJEWSKA
Wspólnik
2001-07-30
2001-12-07
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
SŁAWOMIR TOMASZ SZADKOWSKI
Wspólnik
2001-07-30
2001-12-07
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
KRZYSZTOF TOMASZ HARDEJEWSKI
Wspólnik
2001-12-07
2021-02-25
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ.
JANINA GRABOWSKA
Wspólnik
2001-12-07
2021-02-25
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ.
WOJCIECH GRABOWSKI
Wspólnik
2001-12-07
2021-02-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ.
WOJCIECH GRABOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF TOMASZ HADRAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR KOLUCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ BOGUMIŁ CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-30
2002-04-18
PIOTR KOLUCH
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2021-02-25
2001-07-30
2002-04-18
STĘPIŃSKA, 22/30/3, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-18
2004-07-15
WIŚNIOWA, 56, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie