KRS 0000021711
REGON63421206200000
Nazwa"FEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFEN
Data rejestracji 22 cze 2001 (23 lata temu) 22 cze 2001
Data usunięcia 19 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 15, WIRY, 62-051, KOMORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1587000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIUTOMASZ PIĄTKOWSKI
Wspólnik
2001-06-22
2019-12-19
349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 349.000,00 ZŁ.
PAULINA PIĄTKOWSKA
Wspólnik
2003-10-21
2019-12-19
238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 238.000,00 ZŁ.
KINGA PIĄTKOWSKA
Wspólnik
2003-10-21
2019-12-19
762 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 762.000,00 ZŁ.
MARTA PIĄTKOWSKA
Wspólnik
2003-10-21
2019-12-19
238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 238.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
TOMASZ PIĄTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-22
2019-12-19
PAULINA PIĄTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2004-05-12
KINGA PIĄTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2004-05-12
2001-06-22
2002-10-30
KILIŃSKIEGO, 10, WIRY, 62-051, KOMORNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie