KRS 0000021330
REGON81238371600000
Nazwa"BOM-DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBOM-DOM
Data rejestracji 05 lip 2001 (23 lata temu) 05 lip 2001
Data usunięcia 12 mar 2019 12 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LNIANA, 26, SZCZECIN, 70-780, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJPRZEMYSŁAW JANUSZ FIJAŁKOWSKI
Wspólnik
2001-07-05
2019-03-12
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNIE 2000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ZDZISŁAW JERZY BUBIEŃ
Wspólnik
2001-07-05
2019-03-12
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNIE 2000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW JANUSZ FIJAŁKOWSKI
Likwidator
2006-11-22
2018-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRZEMYSŁAW JERZY FIJAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-05
2006-11-22
2001-07-05
2006-11-22
"BOM-DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie