KRS 0000021280
REGON47289842600000
NazwaSTOWARZYSZENIE "OBYWATEL"
Krótka nazwaOBYWATEL
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 16 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PRÓCHNIKA, 1, ŁÓDŹ, 90-408, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #7440Z REKLAMA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASZYMON MARCIN SURMACZ
Likwidator
2012-09-28
2013-05-16
RAFAŁ WITOLD GÓRSKI
Likwidator
2012-09-28
2013-05-16
REMIGIUSZ ŁUKASZ OKRASKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2004-09-28
OLAF ADAM SWOLKIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2004-09-28
DANUTA IRENA OKRASKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2004-09-28
DOMINIKA ANNA BARYŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2013-05-16
BOŻENA KAROLINA BIELENIN
Członek Organu Nadzoru
2004-09-28
2013-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD GŁÓWNY
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, 2) WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DO WARTOŚCI PIĘĆ TYSIĘCY EURO, POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 3. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UMOCOWANIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PEŁNOMOCNICTWIE.
DOMINIKA ANNA BARYŁA
WICEPREZES
2001-07-03
2004-09-28
MAGDALENA DOLIWA
WICEPREZES
2004-09-28
2012-09-28
RAFAŁ WITOLD GÓRSKI
PREZES
2001-07-03
2012-09-28
SZYMON MARCIN SURMACZ
WICEPREZES
2001-07-03
2012-09-28
2001-07-03
2012-09-28
STOWARZYSZENIE "OBYWATEL"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie