KRS 0000020862
REGON43088169000000
Nazwa"COALBUD"SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa"COALBUD"SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 12 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 21, ŁĘCZNA, 21-010, ŁĘCZNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARIA GRZYBOWSKA ZAJĄCZKOWSKA
Prokurent
2001-06-19
2006-11-09
JEDNOOSOBOWA
DANUTA TERESA WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2007-10-12
EWA MARIA KRUCIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2003-08-13
MAŁGORZATA MARIA GISZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2003-08-13
JERZY TADEUSZ DROB
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2007-10-12
JANUSZ MACIEJ KALKSZTEJN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2007-10-12
JACEK EDWARD KALKSZTEJN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2007-10-12
GRZEGORZ ALEKSANDER KUTNIK
Powiernik
2003-10-10
2005-11-30
ZOFIA KONOPKA PAWLIKOWSKA
Powiernik
2005-11-30
2007-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE : - ŁĄCZNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , LUB - ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR GISZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2003-08-13
SŁAWOMIR KRUCIKOWSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2003-08-13
PIOTR MARIUSZ ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2007-10-12
2001-06-19
2007-10-12
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-19
2007-10-12
"COALBUD"SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-19
2007-10-12
PRZEMYSŁOWA, 21, ŁĘCZNA, 21-010, ŁĘCZNA, POLSKA
2001-06-19
2007-10-12
25 - PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-06-19
2007-10-12
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
2001-06-19
2007-10-12
27 - PRODUKCJA METALI
2001-06-19
2007-10-12
28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2001-06-19
2007-10-12
45 - BUDOWNICTWO
2001-06-19
2007-10-12
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-06-19
2007-10-12
60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2001-06-19
2007-10-12
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2001-06-19
2007-10-12
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2001-06-19
2007-10-12
74 - POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie