KRS 0000020830
NIP8560008840
REGON81051895100000
NazwaPADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPADA
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 11 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUSKA, 37/38, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWHANS ULRICH BUSSAS
Beneficjent
HANS ULRICH BUSSAS
reprezentant
BST ENTERPRISES GMBH
Wspólnik
2001-06-19
2020-06-22
92 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00ZŁ (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STEENBOK NEWCO 10 SARL
Wspólnik
2020-06-22
2022-02-11
92 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BARBARA JURCZAK
Prokurent
2001-06-19
2008-05-27
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WARWICK JOHN MC CANCE PRICE
Prokurent
2001-06-19
2002-10-08
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH PIOTR WARDACKI
Prokurent
2001-06-19
2002-10-08
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDWARD JAN JARLACZYŃSKI
Prokurent
2001-06-19
2002-10-08
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
SEBASTIAN PISAREK
Prokurent
2009-09-25
2014-08-29
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW KRUK
Prokurent
2001-06-19
2002-04-22
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ KRZYSZTOF MALINOWSKI
Prokurent
2005-02-24
2005-10-13
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
HANS-ULRICH BUSSAS
Likwidator
2018-08-09
2022-02-11
HANS ULRICH BUSSAS
Likwidator
2014-08-29
2018-08-09
HANS ULRICH BUSSAS
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THOMAS MOLLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2002-10-08
STEFAN WILKENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-19
2002-10-08
WOJCIECH PIOTR WARDACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-08
2004-11-24
EDWARD JAN JARLACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-08
2002-12-24
HEIKO BORNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2004-11-24
THOMAS MOLLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-07
2005-10-13
THOMAS MOLLER
PREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2006-06-02
WŁADYSŁAW WOJTYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2006-06-02
RAFAŁ KRZYSZTOF MALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2006-06-02
ELWIRA MARIA MAKAREINIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-13
2006-06-02
2001-06-19
2008-03-14
GOLENIOWSKIE FABRYKI MEBLI - KOLLEKTION WIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-14
2014-08-29
PADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-19
2008-03-14
MASZEWSKA, 1, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie