KRS 0000020476
NIP5210089658
REGON01207954100000
Nazwa"POLPACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLPACK
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 23 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PŁOCHOCIŃSKA, 19, WARSZAWA, 03-191, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210089658
data rejestracji 01 lip 2001
status Czynny
36105010251000009081940273
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
35105010251000009081043623
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
80105010251000009030193958
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
36105010251000009030193974
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
58105010251000009030193966
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWOJCIECH ZDZIEBORSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA KATARZYNA ZDZIEBORSKA
Beneficjent
WOJCIECH ZDZIEBORSKI
zgłaszający - komplementariusz
WOJCIECH JANUSZ ZDZIEBORSKI
Wspólnik
2001-06-21
2023-02-23
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.500,00 ZŁOTYCH
ZYGMUNT ZDZIEBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-08-08
ZDZISŁAW WIESŁAW FIRLEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2001-07-25
MIROSŁAW JAN POPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2006-02-23
WOJCIECH JANUSZ ZDZIEBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-25
2006-02-23
MAŁGORZATA KATARZYNA ZDZIEBORSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-08
2006-02-23
WOJCIECH ZDZIEBORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
MAŁGORZATA KATARZYNA ZDZIEBORSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: - PRZY SKŁADZIE JEDNOOSOBOWYM: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PRZY SKŁADZIE WIELOOSOBOWYM: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH JANUSZ ZDZIEBORSKI
PREZES
2001-06-21
2001-07-25
ROBERT MACIEJ GOMÓŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-25
2023-02-23
ZDZISŁAW WIESŁAW FIRLEJ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2021-02-17
WOJCIECH JANUSZ ZDZIEBORSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-02-17
2023-02-23
2001-06-21
2019-07-18
ŚWIDERSKA, 35, WARSZAWA, 03-128, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie