KRS 0000020350
REGON01276742000000
NazwaMETSA TISSUE SALES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMETSA TISSUE SALES
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 20 sie 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MIRKOWSKA, 45, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMIKKO TAPANI HIETANEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2002-07-02
NINA PAULA KUULUSA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2002-07-02
TIMO SUURINIEMI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2003-08-20
OLLI MATTI TAHVANAINEN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-02
2003-08-20
HANNU ILMARI ANTTILA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-08-20
ANTTI JUHANI POKKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-08-20
LARS GUNNAR WARVNE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
OLLI-MATTI TAHVANAINEN
PREZES
2001-06-21
2002-02-12
OLLI-MATTI TAHVANAINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-12
2002-07-02
ERKKI JUHANI HAUTANEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-21
2002-07-02
ROBERT WIECZOREK
CZŁONEK ZARZADU
2001-06-21
2003-08-20
MARIA IRENA PODGRODZKA
CZŁONEK ZARZADU
2001-06-21
2003-08-20
JAROSŁAW WŁODZIMIERZ URBAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-21
2002-02-12
JAROSŁAW WŁODZIMIERZ URBAN
PREZES ZARZĄDU
2002-02-12
2003-08-20
2001-06-21
2003-08-20
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-21
2003-08-20
METSA TISSUE SALES SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-21
2003-08-20
MIRKOWSKA, 45, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
2001-06-21
2003-08-20
2112Z - PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
2001-06-21
2003-08-20
2122Z - 9PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
2001-06-21
2003-08-20
2125Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-06-21
2003-08-20
5118Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-06-21
2003-08-20
5147Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
2001-06-21
2003-08-20
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2001-06-21
2003-08-20
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2001-06-21
2003-08-20
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2001-06-21
2003-08-20
5233Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
2001-06-21
2003-08-20
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie