KRS 0000020031
REGON01730174800000
Nazwa"PHILIPIAK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPHILIPIAK POLSKA
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 31 mar 2009 31 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRAŻACKA, 63/65, WARSZAWA, 04-462, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ EDWARD FILIPIAK
Wspólnik
2002-04-23
2008-12-17
200 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ: 300.000 ZŁ.
IPOPEMA 29 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2008-12-17
2009-03-31
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 298.500,00 ZŁOTYCH
141663903
WOJCIECH JAN KOWALIK
Wspólnik
2001-06-18
2002-04-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000PLN
KAROLINA LASKOWSKA
Prokurent
2007-10-03
2009-03-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH JAN KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2002-04-23
TOMASZ EDWARD FILIPIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2009-03-31
2001-06-18
2002-04-23
"PLSKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA" SPÓŁKA Z ODRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-23
2006-02-27
"COLUMBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-27
2006-03-15
"PHILPIAK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-18
2002-04-23
POLECZKI, 9A, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-23
2003-05-27
ZDROJOWA, 43, PIWNICZNA ZDRÓJ, 33-350, PIWNICZNA ZDRÓJ, POLSKA
2003-05-27
2003-12-04
CYNAMONOWA, 47, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-04
2004-05-11
PASAŻ URSYNOWSKI, 7, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-11
2006-03-10
RADZYMIŃSKA, 129, WARSZAWA, 03-560, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-10
2008-05-21
V POPRZECZNA, 15, WARSZAWA, 04-611, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie