KRS 0000019802
NIP7411867477
REGON51131998000000
Nazwa"EURO INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO INVESTMENT
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 23 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KRAKOWSKA, 34, SĘKOCIN NOWY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 920871,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEJACEK PRZEMYSŁAW ADAMSKI
Wspólnik
2001-06-18
2006-03-17
8708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 435400,- ZŁ
MARIUSZ WITOLD LORENC
Wspólnik
2001-06-18
2006-03-17
8708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 435400,-ZŁ
Wspólnik
2006-03-17
2006-06-12
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000,00 ZŁ.
28008187200000
Wspólnik
2006-06-12
2008-02-28
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 870.800 ZŁ.
01519172900000
Wspólnik
2008-02-28
2009-09-01
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 870.800 ZŁ
27783248000000
Wspólnik
2009-09-01
2010-02-23
2.115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 920.871 ZŁOTYCH
51950280800000
KRZYSZTOF ANDRZEJ SANKOWSKI
Prokurent
2001-06-18
2003-06-13
SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ SANKOWSKI
Prokurent
2003-10-24
2006-06-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PROKURENT - JEDNOOSOBOWO
EUGENIUSZ ADAM PIĄTKOWSKI
PREZES
2001-06-18
2003-06-13
KRZYSZTOF ANDRZEJ SANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2003-10-24
MARIUSZ WITOLD LORENC
PREZES
2003-10-24
2006-06-12
PETR PACINEK
PREZES ZARZĄDU
2006-06-12
2007-05-08
STANISLAVA HOLINOVA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-08
2008-02-28
ZDZISŁAW BUDNY
PREZES ZARZĄDU
2008-02-28
2010-02-23
2001-06-18
2004-05-20
"JELONEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-18
2002-01-22
SIKORSKIEGO, 2, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
2002-01-22
2003-10-24
KOPERNIKA, 8 A, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
2003-10-24
2006-06-12
MIKOŁAJA REJA, 6, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
2006-06-12
2009-03-16
AKSAMITNA, 4, WARSZAWA, 02-287, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie