KRS 0000019784
NIP7251815594
REGON47289475300000
NazwaSTOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH I OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ BEZROBOTNYCH "WSZYSCY RAZEM - IN CORPORE"
Krótka nazwaBEZROBOTNYCH I OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ BEZROBOTNYCH "WSZYSCY RAZEM - IN CORPORE"
Data rejestracji 13 cze 2001 (23 lata temu) 13 cze 2001
Data usunięcia 31 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres FRANCISZKAŃSKA, 15, ŁÓDŹ, 91-433, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email WSZYSCYRAZEM@POCZTA.ONET.PL
JAN MIECZYSŁAW CIBORSKI
Likwidator
2018-05-29
2018-08-31
MARIA ZIANKOWSKA
Likwidator
2018-05-29
2018-08-31
GABRIELA SOWIK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2011-11-15
ELŻBIETA WIERZBICKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2016-01-18
MARIA ADLER OBIEDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2017-12-29
JOLANTA ŻELANKA ŻELEŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2016-01-18
HALINA ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2018-08-31
PAWEŁ RASMUS
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2018-08-31
JAN MIECZYSŁAW CIBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2007-10-30
EWA MAGDALENA PRÓCHENKO
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2011-11-15
BOŻENNA WŁADYSŁAW IDZIAK ŁYSAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2011-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. DO ZACIĄGANIA PRZEZ STOWARZYSZENIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM LUB DOKONYWANIA INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z TYM ZWIĄZANYCH WYMAGANE JEST, POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, OŚWIADCZENIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA
MARIA ZIANKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-18
2018-05-29
LUCYNA JOLANTA CIBORSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2018-05-29
TADEUSZ PIETRASZKO
VICE-PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2002-09-30
JADWIGA DANA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-13
2007-10-30
JADWIGA DANA
VICE - PREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2017-12-29
MACIEJ WIT ZAWADA
VICE-PREZES ZARZĄDU
2002-09-30
2007-10-30
BEATA EDYTA RÓŻNOWSKA BANDUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2004-12-30
RYSZARD KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2016-01-18
URSZULA POKORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-30
2007-10-30
DARIUSZ PRYLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2016-01-18
2001-06-13
2008-05-19
PIOTRKOWSKA, 64, ŁÓDŹ, 90-105, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie