KRS 0000019646
REGON01094709700000
Nazwa"REM-PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREM-PRESS
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 27 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAPITULNA, 2/6, WARSZAWA, 00-249, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCHFUNDACJA ROZWOJU RZEMIOSŁA POLSKIEGO
Wspólnik
2001-06-19
2016-06-27
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500 ZŁ
010148048
CEZARY MARIAN SARZYŃSKI
Wspólnik
2001-06-19
2016-06-27
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
LESZEK STANISŁAW STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-28
JADWIGA BARBARA MALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-28
CEZARY MARIAN SARZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2016-06-27
STANISŁAW WOJCIECH GRABIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-28
JANUSZ MAREK PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2002-06-28
WOJCIECH ŁUKASZ MALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2005-04-14
JANUSZ KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2005-04-14
ZBIGNIEW LENART
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2016-06-27
ANTONI ODZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-14
2016-06-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO --PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE , W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESŁAW MARIAN KALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-19
2003-05-21
PIOTR PENCAK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2005-04-14
ZBIGNIEW JANUARY DADOK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-05-21
2005-04-14
WIESŁAW JERZY SINKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2005-04-14
JANUSZ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2016-06-27
2001-06-19
2016-06-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-19
2016-06-27
"REM-PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-19
2016-06-27
KAPITULNA, 2/6, WARSZAWA, 00-249, WARSZAWA, POLSKA
2001-06-19
2016-06-27
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie