KRS 0000019608
NIP8133100934
REGON69070002000000
NazwaEURO-BAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO-BAS
Data rejestracji 13 cze 2001 (23 lata temu) 13 cze 2001
Data usunięcia 18 mar 2020 18 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 16, REJOWIEC, 22-360, REJOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGOAGNIESZKA PRENDOTA OCZOŚ
Wspólnik
2001-06-13
2003-03-27
80 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ. O WARTOŚCI 4000 ZŁ
STANISŁAW PRENDOTA
Wspólnik
2003-03-27
2020-03-18
41 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2050 ZŁ
ANDRZEJ STĘPIEŃ
Wspólnik
2003-03-27
2020-03-18
39 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1950 ZŁ
MACIEJ OCZOŚ
Prokurent
2001-06-13
2003-03-11
ODDZIELNA
STANISŁAW PRENDOTA
Prokurent
2001-06-13
2020-03-18
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. PROKURA ODDZIELNA UDZIELONA DWÓM OSOBOM.
AGNIESZKA PRENDOTA OCZOŚ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2003-03-27
ANDRZEJ STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-27
2020-03-18
2001-06-13
2003-03-27
"EUROKAR TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-13
2002-12-06
JASIEŃSKA, 75, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
2002-12-06
2003-03-27
AL.KRAKOWSKA, 26 A, MROKÓW, 05-551, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie