KRS 0000019493
REGON47156971000000
Nazwa"METRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMETRO
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 12 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARTYLERYJSKA, 3/5, ŁÓDŹ, 91-072, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAGRZEGORZ WIKTOR WITKOWSKI
Wspólnik
2001-06-21
2012-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
ZYGMUNT ŻEBROWSKI
Wspólnik
2001-06-21
2012-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
LEONARDA ANNA OTOCKA
Wspólnik
2001-06-21
2012-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
STEFAN SYLWESTER KOTLICKI
Wspólnik
2001-06-21
2012-12-12
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.200,00 ZŁ
JAN WIESŁAW KLUKOWSKI
Wspólnik
2001-06-21
2012-12-12
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.200,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARIAN TOMASZEWSKI
Wspólnik
2001-06-21
2012-12-12
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.200,00 ZŁ
ZYGMUNT ŻEBROWSKI
Prokurent
2001-10-29
2003-10-13
SAMOISTNA
STEFAN SYLWESTER KOTLICKI
Likwidator
2003-10-13
2012-12-12
EDWARD ANDRZEJ WIBIG
Likwidator
2012-09-27
2012-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN WIESŁAW KLUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2001-10-29
MAŁGORZATA UFNALSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-06-21
2002-09-05
STEFAN SYLWESTER KOTLICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2003-10-13
2001-06-21
2003-10-13
"METRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie