KRS 0000019448
REGON00040391000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW MEBLOWYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY WYROBÓW MEBLOWYCH
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 13 maj 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HUBSKA, 84, WROCŁAW, 50-502, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEDWARD ZENON SIPURZYŃSKI
Likwidator
2001-11-21
2003-05-13
TERESA MALEC
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-05-13
RYSZARD BĄTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-05-13
EUGENIUSZ MORDASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-05-13
ANDRZEJ TOPOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-05-13
KAZIMIERA STAWNA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-05-13
MARIA KMIECIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-05-13
RYSZARD SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2001-07-03
2003-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI
EDWARD ZENON SIPURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI
2001-07-03
2001-11-21
ALEKSANDER SZPUNT
V-CE PREZES D/S TECHNICZNYCH
2001-07-03
2001-11-21
STANISŁAW BOGDAN PODSIADŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-03
2001-11-21
2001-07-03
2001-11-21
SPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW MEBLOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie