KRS 0000019429
NIP6342417255
REGON27754724100000
NazwaRTG PROJEKT 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRTG PROJEKT 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 28 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIELCZARSKIEGO, 21, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNETADEUSZ TYTKO
Wspólnik
2001-07-06
2004-05-04
8 UDZIAŁÓW PO 500,00 PLN = 4.000,00 PLN
KRZYSZTOF LOSKA
Wspólnik
2004-05-04
2005-04-27
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000,00 ZŁ.
JERZY BOGUSŁAW KIELJAN
Wspólnik
2004-05-04
2005-04-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ.
ROBERT KAZIK
Wspólnik
2005-04-27
2009-05-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ
ROBERT PIOTR DANILCZYK
Wspólnik
2009-05-28
2009-11-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARCIN KUREK
Wspólnik
2009-11-10
2010-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ARTUR ZBIGNIEW LENDZION
Wspólnik
2010-02-19
2018-05-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
MAŁGORZATA MARIA WIŚNIEWSKA
Prokurent
2003-04-02
2005-04-27
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
ARTUR ZBIGNIEW LENDZION
PREZES ZARZĄDU
2010-02-19
2015-08-21
TADEUSZ TYTKO
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2005-04-27
IRENA ELŻBIETA SZCZĄCHOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2003-04-02
ROBERT KAZIK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-27
2009-05-28
ROBERT PIOTR DANILCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-28
2009-11-10
MARCIN KUREK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-10
2010-02-19
2001-07-06
2003-04-02
RADOMSKA, 9, KATOWICE, 40-757, KATOWICE, POLSKA
2003-04-02
2005-04-27
KOŚCIUSZKI, 229, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA
2005-04-27
2009-05-28
WARSZAWSKA, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2009-05-28
2010-02-19
OGRODOWA, 18, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie