KRS 0000019180
NIP5251568798
REGON01235777300000
NazwaCENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 20 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 14, WARSZAWA, 00-050, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJADWIGA NIEDZIELA
Wspólnik
2001-06-11
2007-12-13
50 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁOTYCH ŁĄCZNIE: 25.000,- PLN
EWA KOBA
Wspólnik
2001-06-11
2007-10-31
50 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁOTYCH ŁĄCZNIE: 25.000,- PLN
HANNA NIEDZIELA
Wspólnik
2007-10-31
2008-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
JANUSZ NIEDZIELA
Wspólnik
2007-12-13
2023-11-20
20 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.
TOMASZ STANISŁAW NIEDZIELA
Wspólnik
2016-08-09
2023-11-20
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.000,00 ZŁ.
ANNA AGNIESZKA STRZELCZYK URBAŃSKA
Wspólnik
2001-06-11
2023-11-20
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW TYCZYŃSKI
Wspólnik
2001-06-11
2007-10-31
50 UDZIAŁÓW PO 500,- ZŁOTYCH ŁĄCZNIE: 25.000,- PLN
DARIUSZ PAWEŁ KOBA
Wspólnik
2007-10-31
2023-11-20
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA MARIA ŁYJAK
Likwidator
2017-03-29
2023-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE ZARZĄDCA SPÓŁKI, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZADU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
ANNA AGNIESZKA STRZELCZYK URBAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-14
2017-03-29
MAŁGORZATA ŁYJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-24
2017-03-29
JANUSZ NIEDZIELA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-24
2016-08-09
DARIUSZ PAWEŁ KOBA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-20
2014-04-24
HANNA MARIA NIEDZIELA
PREZES
2001-06-11
2008-08-20
HALINA ALICJA STRZELCZYK
WICEPREZES
2001-06-11
2012-08-14
MARIAN LEMKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2005-04-27
JANUSZ NIEDZIELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2014-04-24
2001-06-11
2017-03-29
CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-11
2002-01-29
SMOLNA, 20, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
2002-01-29
2016-08-11
E. JELINKA, 21, WARSZAWA, 01-646, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie