KRS 0000018893
REGON93013264100000
NazwaAGENCJA HANDLOWA MTM "KUROWSKI I SPÓŁKA" SP.Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAGENCJA HANDLOWA MTM "KUROWSKI I SPÓŁKA" SP.Z O.O.
Data rejestracji 18 lip 2001 (23 lata temu) 18 lip 2001
Data usunięcia 10 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SŁONECZNA, 1A, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6420B TELEFONIA RUCHOMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJOLANTA KALINOWSKA
Wspólnik
2001-07-18
2003-02-10
BARBARA KUROWSKA
Wspólnik
2001-07-18
2003-02-10
MARIA JADWIGA DZIANKOWSKA
Wspólnik
2001-07-18
2003-02-10
MARIAN WOJCIECH KALINOWSKI
Wspólnik
2001-07-18
2005-12-08
TADEUSZ RYSZARD KUROWSKI
Wspólnik
2001-07-18
2005-12-08
ANDRZEJ BOGDAN DZIANKOWSKI
Wspólnik
2001-07-18
2004-05-28
Wspólnik
2005-10-27
2014-01-10
02016207500000
Wspólnik
2005-10-27
2014-01-10
93292293300000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA Z PROKURENTEM.
JOLANTA KALINOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-18
2003-02-10
BARBARA MARIA KUROWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-18
2003-02-10
MARIA JADWIGA DZIANKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-18
2003-02-10
ANDRZEJ BOGDAN DZIANKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-18
2004-05-28
MARIAN WOJCIECH KALINOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-18
2005-12-08
TADEUSZ RYSZARD KUROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-07-18
2005-12-08
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-08
2014-01-10
93292293300000
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-08
2014-01-10
02016207500000
2001-07-18
2005-12-08
AGENCJA HANDLOWA MTM KUROWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie