KRS 0000018763
NIP8132996006
REGON69066409100000
NazwaGAYLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGAYLA
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 06 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁAJA KOPERNIKA, 14, KATOWICE, 40-064, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1225200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJMAREK GAJEWSKI
Wspólnik
2001-06-11
2014-01-16
3200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 640.000,00 ZŁ
ROBERT GAJEWSKI
Wspólnik
2001-06-11
2018-06-06
5.626 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.200,00 ZŁ
Wspólnik
2009-08-21
2015-03-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
69002846100000
ROBERT GAJEWSKI
Likwidator
2016-09-09
2018-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI POWODUJĄCEJ JEDNORAZOWO ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO 20.000,00 (DWUDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH A POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-11
2016-09-09
MAREK GAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-11
2015-03-30
URSZULA GAJEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-30
2016-09-09
2001-06-11
2003-03-13
PODKARPACKIE CENTRUM SPAWALNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-13
2005-02-16
PODKARPACKIE CENTRUM SPAWALNICTWA GAZ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-16
2016-09-09
GAYLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-11
2010-02-05
WETLIŃSKA, 3A, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA
2010-02-05
2011-03-11
73 PUŁKU PIECHOTY, 1, KATOWICE, 40-474, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie